G RONDW E T T E L I JK H O F VA N B E LG I Ë
S AM E N S TEL L I N G
foto voorpagina (maart 2014)
zittend van links naar rechts : Rechter J. P. SNAPPE, Rechter E. DE GROOT, Voorzitter J. SPREUTELS, Voorzitter A. ALEN, Rechter L. LAVRYSEN en Rechter J. P. MOERMAN staand van links naar rechts : Griffier P.-Y. DUTILLEUX, Rechter T. GIET, Rechter P. NIHOUL, Rechter E. DERYCKE, Rechter T. MERCKX VAN GOEY, Rechter F. DAOÛT, Rechter R. LEYSEN en Griffier F. MEERSSCHAUT
3
I N H O U D S TA F E L
DE VOORZ IT TE RS
4
DE RE CHTE RS
6
DE RE FE RE N DARISSE N
11
DE GRIFFIE RS
11
HISTORIE K
12
4
Jean SPREUTELS, Voorzitter
• Geboren te Schaarbeek op 11 augustus 1951 • Licentiaat in de rechten (ULB, 1974), licentiaat in de criminologische wetenschappen, bijzondere licentie in het economisch recht (ULB, 1975), diploma in legal studies (Cambridge, 1978), graad gelijkgesteld met het doctoraat in de rechten (ULB, 2000)
• Advocaat (1974‑1976); gerechtelijk stagiair (1976‑1980); substituut-procureur des Konings te Brussel (1980‑1986); substituut-procureur-generaal (1986‑1990), vervolgens advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel (1990‑1997); advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie (1997‑2004); adviseur (1981‑1985), vervolgens adjunct-kabinetschef van de Minister van Justitie (1985‑1988); ondervoorzitter van het Wervingscollege der magistraten (1992‑2000); voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (1993‑2004); voorzitter van de Internationale Financiële Actiegroep ter bestrijding van het witwassen van geld (1997‑1998)
• Assistent (1974‑1984), plaatsvervanger (1984‑1986), lector (1986‑2000), docent (2000‑2007), gewoon hoogleraar (2007), ere-gewoon hoogleraar (2013) aan de ULB; gastprofessor aan de Université de Paris XII (1991‑1995); gastprofessor aan de Université de Liège (1995‑1996); voorzitter van de Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil van de ULB (1994‑1996)
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 25 april 2004 en verkozen tot (Franstalig) voorzitter met ingang van 19 juni 2013
5
André ALEN, Voorzitter
• Geboren te Assent op 25 september 1950; benoemd tot baron bij koninklijk besluit van 16 juli 1993 • Licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1973); doctor in de rechten (KU Leuven, 1983) • Assistent (KU Leuven, 1973‑1977); docent (Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen Antwerpen, 1979‑1986); (hoofd)docent (Universiteit Gent, 1984‑1992 en KU Leuven, 1986‑1992); gewoon hoogleraar (KU Leuven, 1992‑2001); buitengewoon hoogleraar (Universiteit Gent, 1992‑1994; UCL, 1997‑1998 en KU Leuven, sedert 2001)
• Juridisch adviseur (1973); advocaat (1976‑1978); directeur van de Vereniging van Belgische Provincies (1982‑1986); adviseur van de Minister van Justitie (1978); opdrachthouder bij het kabinet van de Eerste Minister (1978); adjunct-kabinetschef van de Vice-Eerste Minister (1978‑1979); adjunct-kabinetschef van de Eerste Minister (1979‑1981); kabinetschef van de Minister voor Institutionele Hervormingen (1981‑1984); (ere)kabinetschef van de Eerste Minister (1984‑1987); (ere)secretaris van de Ministerraad (1985‑1992); assessor van de afdeling wetgeving van de Raad van State (1992‑2001); rechter ad hoc in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (sinds 2010)
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 16 maart 2001 en verkozen tot (Nederlandstalig) voorzitter met ingang van 9 januari 2014
6
• Huisarts (1973‑1999); onderluitenant-geneesheer van de Boomse Brandweer (1977‑1983)
• professor Faculteiten « Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie en Geneeskunde en Farmacie » (VUB, 1987‑2013); lid van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek in de hoedanigheid van Nederlandstalig magistraat (vanaf 2000); lid van de Federale controleen evaluatiecommissie voor de euthanasie in de hoedanigheid van arts (vanaf 2007)
• Federaal (1981‑1995, 1999) en Vlaams (1995‑1999) volksvertegenwoordiger; schepen (1983‑1985), vervolgens burgemeester van Boom (1986‑1995); voorzitter van de Kamercommissie voor
Etienne DE GROOT, Rechter • Geboren te Antwerpen op 17 februari 1948 • Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (RUG, 1973), licentiaat in de rechten (VUB, 1980), doctor in
Volksgezondheid en Leefmilieu (1984‑1991); ondervoorzitter Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (1995‑1999); ondervoorzitter Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg (1998‑1999)
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 17 december 1999
de medische wetenschappen (VUB, 2013)
• Geboren te Turnhout op 16 april 1956 • Licentiaat in de rechten (Universiteit Gent, 1979) en doctor in de rechten (Universiteit Gent, 1997)
• Jurist bij de vzw Woonfonds Gent en de vzw Brusselse Buurtwerken (1979‑1982); referendaris bij het Grondwettelijk Hof (1985‑2000); staatsraad (2000‑2001)
• Wetenschappelijk medewerker (voltijds 1983‑1985; deeltijds 1985‑1989), assistent (1989‑1991), academisch consulent (1991‑1992), gastprofessor (1992‑1998) en docent (vanaf 1998) in het vakgebied milieurecht aan de Universiteit Gent; directeur van het Centrum voor Milieu en Energierecht
Luc LAVRYSEN, Rechter
(vanaf 1 januari 2000); lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (vanaf 1 mei 1997); voorzitter van de werkgroep productnormen van die Raad; hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Milieurecht en voorzitter van het EU Forum of Judges for the Environment
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 19 januari 2001
7
• Geboren te Doornik op 14 augustus 1952 • Licentiaat in de rechten (ULB, 1975) • Advocaat bij de balie te Bergen (1975‑2000); leraar aan de Cours provinciaux d’administration van de provincie Henegouwen (1979‑1988); beheerder voor de publieke sector bij de Universiteit van BergenHenegouwen (1997‑2001)
• Gemeenteraadslid te Bergen (1995‑2000; fractieleider PRL); federaal volksvertegenwoordiger (1995‑2001; voorzitter van de commissie Legeraankopen; ondervoorzitter van de commissie voor de Naturalisaties en van de commissie voor de Landsverdediging; lid van de commissie voor de
Jean-Paul MOERMAN, Rechter
Infrastructuur)
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 16 mei 2001
• Advocaat (1972‑2001) • OCMW-raadslid (1976‑1988) en gemeenteraadslid (1988‑2001) te Waregem; provincieraadslid West-Vlaanderen (1978‑1984); federaal volksvertegenwoordiger (1984‑2001); staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid (1990); minister van Ontwikkelingssamenwerking en minister, adjunct voor Wetenschapsbeleid (1991); staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking (1991‑1995); minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (1995); minister van Buitenlandse Zaken (1995‑1999); lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
Erik DERYCKE, Rechter • Geboren te Waregem op 28 oktober 1949 • Licentiaat in de rechten (Universiteit Gent, 1972)
(1988‑1989; 1999‑2001), van de Vergadering van de West-Europese Unie (1988‑1989; 1999‑2001) en van de Interparlementaire Unie (1999‑2001)
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001
8
• Geboren te Frameries op 11 november 1951 • Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (1973)
• Leraar (1973‑1974); vast medewerker bij Jeunesse étudiante chrétienne (1974‑1978); vast medewerker bij de Conseil de la Jeunesse catholique (1978‑1980); secretaris van de Conseil interdiocésain des laïcs (1980‑1987); vormingswerker bij de nietgouvernementele organisatie Entraide et fraternité (1987‑1991)
• Lid van de raad voor maatschappelijk welzijn te Doornik (1988‑1991); senator (1991‑1995); Waals volksvertegenwoordiger (1995‑1999); kabinetschef
Jean-Paul SNAPPE, Rechter
van de Waalse Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (1999‑2001)
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 16 mei 2001
• Geboren te Antwerpen op 17 juni 1951 • Licentiaat in de rechten UFSIA/KU Leuven 1975; getuigschrift criminologie KU Leuven 1976
• Advocate (1975‑1981); ambtenaar bij het ministerie van Justitie, Bestuur Strafwetgeving en Internationale Rechtshulp (1981‑1985)
• Gemeenteraadslid en eerste schepen te Tienen (1994‑2000); federaal (1985‑1995) en Vlaams (1995‑2007) volksvertegenwoordiger; lid van de Interparlementaire Unie; secretaris en lid van het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement (1995‑2004); ondervoorzitter Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk Aspectenonderzoek (2000‑2007);
Trees MERCKX-VAN GOEY, Rechter
waarnemend lid van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind (2007)
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 13 december 2007
9
• Geboren te Brussel op 31 december 1961 • Licentiaat in de rechten (UCL 1984) • Advocaat bij de balie te Brussel (1986‑1991); eerste laureaat van het vergelijkend examen voor aanwerving bij het auditoraat van de Raad van State (1991); adjunct-auditeur bij de Raad van State (1991‑1993); auditeur bij de Raad van State (1993‑2002); staatsraad (2002‑2010)
• Parlementair medewerker bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (1988‑1991); adjunct‑kabinetschef, en vervolgens kabinetschef van de Vice-Minister-President van het Waalse Gewest (1995‑1999)
Pierre NIHOUL, Rechter
• Assistent publiek recht (1984‑1988 en 1991‑1995); plaatsvervangend titularis (1995‑1997); lector (1997‑2010); docent (sinds 2011) aan de UCL; lid van de Groupe européen de droit public sinds 1991
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 18 april 2010
• Geboren in Jemappes op 15 september 1951 • Licentiaat in de rechten (UCL 1974) • Advocaat bij de balie te Bergen (1974‑2001); plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Bergen (1998‑2001); staatsraad (2001‑2011)
• Assistent aan de rechtsfaculteit van de UCL (1974‑1978); docent aan de Université de Mons‑Hainaut (1990‑1999)
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 6 januari 2011
François DAOUT, Rechter
10
• Geboren te Ougrée op 21 juli 1958 • Licentiaat in de rechten (ULg 1981) • Advocaat aan de balie te Luik (1981‑2013) • Gemeenteraadslid (1983‑2013) en eerste schepen (2012‑2013) te Sprimont, federaal volksvertegenwoordiger (1995‑2013), secretaris (2003) en eerste ondervoorzitter (2003‑2004) van de Kamer van volksvertegenwoordigers, voorzitter van de PS in de Kamer van volksvertegenwoordigers (2004‑2013), waarnemend voorzitter van de PS (2011‑2013)
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 21 juni 2013
Thierry GIET, Rechter
• Geboren te Herentals op 14 maart 1952 • Economische Hogeschool (1972); licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1982)
• Administratief directiemedewerker (1972‑1977); juridisch adviseur van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting (1982‑1985); eerste laureaat van het vergelijkend examen voor referendaris bij het Grondwettelijk Hof (1985); referendaris bij het Grondwettelijk Hof (1985‑2014);
• Deeltijds assistent KU Leuven (1985‑1993); praktijklector KU Leuven (1993‑1998); docent EHSAL (1988‑1990)
• Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij Riet LEYSEN, Rechter
koninklijk besluit van 23 januari 2014
11
D E R E F E R E N DA R I S S E N
Nederlandse taalgroep
Franse taalgroep
Rik RYCKEBOER
Anne RASSON
Roger MOERENHOUT
Marie‑Françoise RIGAUX
Jan THEUNIS
Michel PARISSE
Lien DE GEYTER
Etienne PEREMANS
Geert GOEDERTIER
Bernadette RENAULD
Koen MUYLLE
Christine HOREVOETS
Willem VERRIJDT
Jean‑Thierry DEBRY
N
Géraldine ROSOUX
N
Thomas BOMBOIS
DE GRIFFIERS
Nederlandse taalgroep
Franse taalgroep
Frank MEERSSCHAUT
Pierre-Yves DUTILLEUX
12
HISTORIEK 1. Voorzitters Nederlandse taalgroep Jan Delva (baron) †
03.10.1984 - 27.01.1993
Fernand Debaedts
02.02.1993 - 06.08.1993
Louis De Grève
14.09.1993 - 16.10.1999
Georges De Baets
17.10.1999 - 13.03.2001
Henri Boel
14.03.2001 - 04.09.2001
Alex Arts
05.09.2001 - 08.10.2007
Marc Bossuyt (baron)
09.10.2007 - 08.01.2014
André Alen (baron)
09.01.2014
Franse taalgroep Etienne Gutt †
03.10.1984 - 30.09.1989
Jean Sarot †
28.11.1989 - 31.12.1990
Irène Pétry †
14.01.1991 - 19.06.1992
Jacques Wathelet †
31.07.1992 - 18.11.1992
Dieudonné André †
22.12.1992 - 07.03.1993
Michel Melchior
01.04.1993 - 17.08.2009
29.03.2010 - 04.12.2010
Paul Martens
18.08.2009 - 28.03.2010
Roger Henneuse
05.12.2010 - 18.06.2013
Jean Spreutels
19.06.2013
13
2. Rechters Nederlandse taalgroep Jan Delva (baron) †
10.09.1984 - 27.01.1993
Willy Calewaert †
10.09.1984 - 30.10.1986
Fernand Debaedts
10.09.1984 - 06.08.1993
Louis De Grève
10.09.1984 - 16.10.1999
Karel Blanckaert †
10.09.1984 - 31.08.1994
Louis-Paul Suetens (baron) †
10.09.1984 - 02.09.1996
Henri Boel
24.11.1986 - 04.09.2001
Georges De Baets
15.01.1993 - 13.03.2001
Henri Coremans †
10.12.1993 - 31.10.2000
Alex Arts
14.11.1994 - 08.10.2007
Marc Bossuyt (baron)
28.01.1997 - 08.01.2014
Etienne De Groot
17.12.1999
Luc Lavrysen
19.01.2001
André Alen (baron)
16.03.2001
Erik Derycke
05.09.2001
Trees Merckx-Van Goey
17.12.2007
Riet Leysen
23.01.2014
Franse taalgroep Etienne Gutt †
10.09.1984 - 30.09.1989
Jean Sarot †
10.09.1984 - 31.12.1990
Irène Pétry †
10.09.1984 - 19.06.1992
Jacques Wathelet †
10.09.1984 - 18.11.1992
Dieudonné André †
10.09.1984 - 07.03.1993
Michel Melchior
10.09.1984 - 04.12.2010
Lucien François
22.11.1989 - 26.03.2004
Paul Martens
24.12.1990 - 28.03.2010
Yves de Wasseige
26.07.1992 - 14.12.1994
Janine Delruelle-Ghobert (barones)
21.12.1992 - 24.04.2001
Etienne Cerexhe (baron)
01.12.1993 - 18.04.2001
Roger Henneuse
06.01.1995 - 18.06.2013
Jean-Paul Snappe
16.05.2001
Jean-Paul Moerman
16.05.2001
Jean Spreutels
25.04.2004
Pierre Nihoul
18.04.2010
François Daoût
06.01.2011
Thierry Giet
21.06.2013
14