BEZETTING FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS I.A. MAHKAMA AGUNG RI
BERLAKU UNTUK TAHUN 2013
Jabatan Eselon
JABATAN Nomor dan Tanggal
TMT
3
4
5
6
7
8
Drs. H ILHAM MUSHADDAQ, SH.MH 03-02-1957
195703021981031002/ C. 0045645
Ketua/ Hakim Madya Utama
1261/DJA/KP.04.6/SK/VI/2012 02-06-2012
16-07-2012
Pembina Utama Muda ( IV/c )
01-10-2007
Drs. SANGKALA AMIRUDDIN 31-12-1955
195512311988031003 E.639385
Wakil Ketua/
1923/DjA/KP.04.6/SK/IX/2011 09-09-2011
11-11-2011
Pembina Utama Muda ( IV/c )
Hakim Madya Muda
B.II/3/9080/1995 24-07-1995
27-09-1995
Pembina Tk I ( IV/b )
NO
NAMA/TGL LAHIR
NIP/KARPEG
1
2
1
2
Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH 09-11-1954
195407051988032001/
3
4
Drs. MOH. ASHRI, MH. 12-08-1960
196008121992031003 /
5
Drs. MUHSIN, MH. 31-08-1968
196808311994031003 /
6
E.610257
Hakim Madya Utama
Hakim Madya Muda
1831/DJA.2/Kp.04.1/V/2008 26-05-2008
02-05-2008
Hakim Madya Muda
1832/DJA.2/Kp.04.1/V/2008 26-05-2008
24-07-2008
G.105627
ANWAR RAHAKBAUW, SH.MH 04-08-1961
19608041987031005/ E. 428963
Hakim Madya Pratama
1232/DJA/KP.04.6/SK/VI/2012 07-06-2012
30-07-2012
7
Drs. ABD. RAZAK PAYAPO 12-10-1963
196310121993031005/ G. 025459
1774/DJA/KP.04.6/III/2010 19-03-2010
12-05-2010
8
Dra. NURHAYATI LATUCONSINA 26-07-1963
196307261991032 001/ F. 199823
Drs. H. HUSEIN KUMKELO 18-08-1954
195408181987031001/ E. 458937
9
F.1403730
Hakim Madya Pratama
Hakim Madya Pratama
1773/DJA/KP.04.6/III/2010 19-03-2010
Pansek
0107/DJA/KP.04.6/II/2010 03-02-2010
12-05-2010
01-03-2010
PANGKAT Gol. Ruang TMT
PENDIDIKAN Nama Tahun
Usia
Keterangan 12
9
10
11
SL. IAIN SL. UNTAG SL. S2 UNV.KADIRI
1983 2002 2010
55
1-10-2011
SL. IAIN
1982
57
01-04-2009
SL. IAIN SL.S2 UMI
58 1989 2007
01-10-2009
SL. IAIN SL. S2 UMI
1990 2005
52
01-04-2011
SL. IAIN SL. S2 UMI
1991 2002
44
Pembina ( IV/a )
01-04-2009
SL. STIH S2. UMI
1993 2002
51
Pembina ( IV/a )
01-04-2009
SL. IAIN
1990
49
Pembina ( IV/a )
01-10-2009
1989
49
Pembina Tk I ( IV/b )
01-04-2011
Pembina Tk I ( IV/b )
Pembina Tk I ( IV/b )
SL. IAIN
SL. IAIN
1984
57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1062/DJA/ KP.04.6/SK/VII/2012 02-07-2012
23-09-2010
Pembina ( IV/a )
01-10-2012
SL. IAIN
1990
47
17-3-2010
Penata Tk.I ( III/d )
01-10-2011
SL. IAIN
1997
43
Penata Tk.I ( III/d )
01-04-2005
SL. JANABADRAN
10
Drs. BACHTIAR 25-08-1965
196508251993031002/ G.167852
Wapan
11
ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag 01-02-1969
196902012001121002/ L. 004533
Wasek
017/SEK/Peng.06.1/III/2010 01-03-2010
12
RUSNA STYASTUTI, SH. 16-05-1965
196505161993032005/ F.111431
Panmud Hukum
4574/DJA/KP.04.6/IX/2009 01-09-2009
13
Drs. HAMJA TUHALELE 25-07-1966
196607251994031002/ G.185697
Panmud Gugatan
3245/DJA/ KP.04.6/VIII/2010 25-08-2010
197001171998032003/
Panmud Permohonan
3246/DJA/ KP.04.6/VIII/2010 25-08-2010
23-09-2010
Penata Tk.I ( III/d )
01-04-2010
SL. IAIN
Kasub. Bag. Umum
PTA.v/K/Kp.07.6/35/2005 29-07-2005
31-07-2005
Penata (III/c)
01-10-2010
SLTA
Kasub. Bag. Kepeg.
UP.IV/1723/SE/K/Kp/SK/2006 30-09-2006 08-08-2006
Penata (III/c)
01-04-2010
Kasub. Bag. Keuangan
UP.IV/1722/SE/K/Kp/SK/2006 30-09-2006 08-08-2006
Penata (III/c)
01-10-2011
Penata Tk.I ( III/d )
01-04-2010
Penata Tk.I ( III/d )
01-04-2006
Penata Tk.I ( III/d )
01-10-2008
14
Hj. AFIAH, SA.g. 17-01-1970
J.083656
15
IRPAN DJOKJA 15-10-1965
16
FARIDA SOPAMENA,SH. 30-09-1971
17
RAHMA HURASAN, SH.I 22-10-1964
18
Hj. ISMIATI TRAYA, SHI 16-07-1959
195907161981022002/
19
Dra. SITI ROHANI SAMAL 06-08-1963
196308061994012001/
20
Dra. ST. NURWATI 31-12-1958
195812311993032014/
196510151988021001/ C.474793
197109302001122001/ L.004531
196410221988022001/ E.020803
C.042768
G.150624
G.025442
23-10-2009
23-09-2010
Panitera Pengganti
PTA.v /852/85 28-10-1985
Panitera Pengganti
PTA.v/K/Kp.07.6/91/2003 06-08-2003
30-08-2003
Panitera Pengganti
PTA.v/K/Kp.07.6/91/2003 06-08-2003
30-08-2003
01-11-1985
Penata Tk.I ( III/d )
01-10-2006
SL. IAIN
1992
2005
47
46
1995
42
1986
47
SL. UNPATTI
1997
41
SL. STAIN
2006
48
SL. IAIN
1990
53
SL . IAIN
1990
49
1986
54
SL . IAIN
12
1
3
4
UMI RAHAWARIN, SA.g. 14-09-1962
196209141993032002/
Panitera Pengganti
PTA.v/K/Kp.07.6/91/2003 06-08-2003
Hj. ELMA LATUCONSINA, SH. 01-03-1969
196903011998032004/
Panitera Pengganti
PTA.v/K/Kp.07.6/91/2003 06-08-2003
30-08-2003
Penata Tk.I ( III/d )
01-04-2010
23
Drs.ABDUL LAMASANO 24-09-1963
196309241993031005/ G.025441
Panitera Pengganti
PTA.v/K/Kp.07.6/32/2004 17-06-2004
01-03-2005
Penata Tk.I ( III/d )
24
Drs. ABD. HAJI LATUA S 01-02-1957
195702011995031001/ G.253685
Panitera Pengganti
PTA.v/K/Kp.07.6/9.a/2006 27-02-2006
Penata Tk.I ( III/d )
25
LUN WAKANO 16-07-1958
195807161981032001/
Panitera Pengganti
PTA.v/K/Kp.07.6/127/2001 07-12-2001
31-12-2001
Penata ( III/c )
26
SARIFA NAMMA, SA.g 11-12-1963
1966212111493032003/
Panitera Pengganti
PTA.v/K/Kp.07.632/2004 17-06-2004
21-06-2004
27
MANSUR ISMAIL, SA.g. 09-03-1968
196803091992021001/ F. 312152
Panitera Pengganti
PTA.v/K/Kp.07.6/91/2003 06-08-2003
28
ASSAGAF HASAN, SH.I 23-10-1958
195810231988031001/ E.474792
Jurusita
29
IMRAN PANEHORU, SH.I 04-01-1968
196801041994011002/ G.260976
30
AHMAD SYEH ABUBAKAR 01-01-1960
31
32
21 22
2
6
7
8
9
10
11
30-08-2003
Penata Tk.I ( III/d )
01-04-2009
SL. IAIN
1990
50
SL. UNPATTI
1994
43
01-04-2006
SL. IAIN
1990
01-04-2006
SL. IAIN
1992
55
01-04-2008
PGAN
1979
54
Penata ( III/c )
01-10-2010
SL. IAIN
2001
49
30-08-2003
Penata ( III/c )
01-10-2010
SL. IAIN
2001
44
UP.IV/1718/SE/K/Kp/SK/2006 08-08-2006
06-10-2006
Penata Muda Tk I ( III/b)
01-10-2010
SL. STAIN
2004
54
Jurusita
0029/DJA/KP.04.6/SK/2011 11-01-2010
16-02-2011
Penata Muda Tk I ( III/b)
01-10-2010
SL. STAIN
2004
44
196001011986031007/ E.020802
Jurusita
0030/DJA/KP.04.6/SK/2011 11-01-2010
16-02-2011
Penata Muda ( III/a )
01-10-2010
SLTA
1985
52
AMIRUDDIN MASUKU, SH 02-05-1957
195705021994011001/ G. 185695
Jurusita Pengganti
W24-A1/ 395/Kp.07.6/XII/2008 05-12-2008
22-12-2008
Penata Tk.I ( III/d )
HASNIAR SARUDJI, SA.g 27-04-1973
197304272003122003/ L. 179305
Staf Bag Kepaniteraan
-
-
Penata ( III/c )
G.025443
I.028424
C.042768
G.025453
5
29-09-2006
01-04-2006
01-04-2012
SL. UNPATTI
SL. IAIN
12
49
55 1985
1999
39
Mutasi gol III/b ke gol III/c
2
3
6
7
8
9
-
-
Penata Muda Tk.I ( III/b )
01-04-2010
S1. ITAT Surabaya
Staf Sub Bag Keuangan
-
-
Penata Muda TkI ( III/b )
01-10-2012
SL. STAIN
Staf Sub Bag Kepegawaian
01-10-2012
-
-
198101132009042004/ P. 226048
Staf Kepaniteraan
-
-
Penata Muda ( III/a )
Penata Muda ( III/a )
19810422006042004 N. 087054
4
5
10
11
12
2005
31
2006
41
Mutasi gol III/a ke gol III/b
SL. Univ. Airlangga
2003
36
Mutasi gol III/a ke gol III/b
01-04-2009
SL. Univ Samratulagi
1985
31
01-04-2009
SL. UNPATTI
2008
28
Penata Muda ( III/a )
01-04-2010
SL. STAIN
2005
30
31-12-2001
Penata Muda ( III/a )
01-04-2010
SLTA
1985
48
33
RINA PURWANTI KALUKU, ST 02-04-1981
34
DAHNIAR ACHMAD,SH.I 03-03-1971
197103031992022001/ F.237338
35
NUR IDA TUALEKA. SH 15-25-1976
197609252008012012/ P. 043725
36
RAFIQA MINABARI, SH 13-01-1981
37
SURYANI,SE 10-10-1984
198410102009042008/ P. 226049
Penata Laporan Kuangan
-
-
38
FAUZIAH, SHI 21-04-1982
198204212009122007/ P.572969
Staf Kepaniteraan
-
-
39
FADLI MONY 13-07-1964
196407131994011001/ F.312157
Jurusita Pengganti
PA.v/1/K/Kp.07.6/88/2001 23-07-2001
40
FARIDA TUASAMU, SE 19-02-1984
198402192011012021
Pengevaluasi dan Penyusunan Program
028/SEK/PNS.002/IV/2012 20-04-2012
01-05-2012
Penata Muda ( III/a )
01-05-2012
S1 Stiekma
2008
28
Mutasi dari CPNS ke PNS
41
SORAYA MARASABESSY,SE 10 -01-1980
198001102011012021
Pengevaluasi dan penyusunan program
029/SEK/PNS.002/IV/2012 20-04-2012
01-05-2012
Penata Muda ( III/a )
01-05-2012
S1 Univ Veteran
2005
32
Mutasi dari CPNS ke PNS
42
RUKIA MALAWAT, SH 22-10-1981
198110222011012005
Calon Panti
030/SEK/PNS.002/IV/2012 20-04-2012
01-05-2012
Penata Muda ( III/a )
01-05-2012
S1 Hasanuddin
2006
31
Mutasi dari CPNS ke PNS
43
ENDANG HATAPAYO 27-07-1965
196506271987032002/ E.396417
Jurusita Pengganti
PA.v/1/K/Kp.07.6/88/2001 23-07-2001
31-12-2001
Pengatur Tk.I ( II/d )
SLTA
1985
47
44
TAMRIN NUNLEHU 09-07-1974
197407091997031006/ I.017341
Jurusita Pengganti
PA.v/1/K/Kp.07.6/50/2006 13-02-2006
1993
38
Staf Bag Umum
11-03-2006
Penata Muda TkI ( III/b )
Pengatur Tk.I ( II/d )
01-04-2008
01-10-2009 MAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
-
Pengatur Tk.I ( II/d )
01-04-2009
SMA
Pengatur ( II/c )
01-04-2009
Pengatur ( II/c )
Pengatur ( II/c )
45
DJUAIRIA LATING 12-03-1971
197103121997032005/ H. 027398
Staf. Sub.Bag. Kepeg
46
NURLAILA TUASAMU 20-11-1972
197211202000122001/ J.189620
Jurusita Pengganti
47
SYARIF HIDAYAT IBNU HADJAR,A.Md 26-05-1981
198105262009041003/ P.226033
Operator Komputer
-
-
48
SAID HAIDIR R. AL-HAMID, A.Md 07-03-1985
198503072009041002/ P. 226034
Verifikator Keuangan
-
-
49
MUHAMMAD NUR NARAHAUBUN 01-05-1975
197505012003121001/ M.139188
Jurusita Pengganti
50
MUHAMMAD SOFYAN AHMAD 16-03-1978
197803162003121007/ L. 219904
Operator Komputer
AFWAN ARSYAD, AMD 11-12-1983
198312112011011017
Staf Subbga Umum/IT
51
198608012011012021
52
MARIANI IDRUS,AMD 01-08-1986
53
FAUZAN AZIMAH TUASIKAL 25-10-1976
197610252006041008/ N. 087055
54
WAHIDUN BIN IMRAN 11-04-1981
ERNA 03-04-1983
55
Staf Subag Keuangan
PA.v/1/K/Kp.07.6/38/2005 25-01-2005
PA.v/1/K/Kp.07.6/41/2005 21-02-2005
25-01-2005
21-02-2005
10
11
1992
41
SMA
1990
40
01-04-2009
D3
2004
31
01-04-2009
D3
2004
27
01-04-2012
SMA
1990
37
Mutasi Dari Gol II/b ke Gol II/c
01-04-2012
SMA
1998
34
01-05-2012
D3 Komputer
2005
29
Mutasi Dari Gol II/b ke Gol II/c Mutasi dari CPNS ke PNS
01-05-2012
D3 Akuntasi
207
26
SMA
1990
36
Pengatur ( II/c )
-
-
Pengatur ( II/c )
W24A/516/SK/Kp.00.3/IV/2012 18-04-2012
-
Pengatur ( II/c )
W24A/515/SK/Kp.00.3/IV/2012 18-04-2012
-
Pengatur ( II/c )
Staf Sub Bag Keuangan
-
-
Pengatur Muda Tk.I ( II/b )
198111042006041014/ N. 306177
Jurusita Pengganti
W24-A1/181/Kp.04.6/II/2010 01 -2- 2010
09-11-2009
Pengatur Muda Tk.I ( II/b )
01-04-2010
SMA
2001
31
198304032009042010 P. 226035/
Pembukuan
-
-
Pengatur Muda ( II/a )
01-04-2009
SMA
2001
29
01-04-2010
12
Mutasi dari CPNS ke PNS
1
2
56
ERNY KAIMUDIN 19-01-1976
57
RAHMA TUHULAULA 12-05-1982
3 197601192009122001/ P.572970
198205122009122004/ P.572971
4
5
6
7
8
9
10
11
Pengadminitrasian Umum
-
-
Pengatur Muda ( II/a )
01-04-2011
SMK
1994
36
Tehmisi Listrik
-
-
Pengatur Muda ( II/a )
01-04-2011
SMK
2004
30
Ambon, 2 Januari 2013 KETUA
Drs. H ILHAM MUSHADDAQ,SH.MH. NIP. 19570203.1981031.002
12